各位大大帮忙找找二战元帅二战中苏
英国二战期间晋升陆海空元帅军衔将领:
陆军:
1、威廉。埃德蒙。艾恩赛德男爵(1880-1959):1938年任直布罗陀总督。1939年5月任海外部队总视导。1939年9月3日-1940年5月27日任帝国总参谋长。 1940年5月27日-1940年7月19日任英国本土防卫部队总司令。
军衔晋升情况:1940,陆军元帅
2、约翰。格里尔。迪尔爵士(1881。12。25-1944。11。4):1931年任参谋学院院长。 1934年任陆军部作战部长。1936年任驻巴勒斯坦英军司令。1937年任奥尔德肖特军区司令。1939年9月3日-1940年4月23日任英国远征军第1军军长。1940年4月2...全部
英国二战期间晋升陆海空元帅军衔将领:
陆军:
1、威廉。埃德蒙。艾恩赛德男爵(1880-1959):1938年任直布罗陀总督。1939年5月任海外部队总视导。1939年9月3日-1940年5月27日任帝国总参谋长。
1940年5月27日-1940年7月19日任英国本土防卫部队总司令。
军衔晋升情况:1940,陆军元帅
2、约翰。格里尔。迪尔爵士(1881。12。25-1944。11。4):1931年任参谋学院院长。
1934年任陆军部作战部长。1936年任驻巴勒斯坦英军司令。1937年任奥尔德肖特军区司令。1939年9月3日-1940年4月23日任英国远征军第1军军长。1940年4月23日-5月27日任帝国副总参谋长。
1940年5月27日-1941年11月任帝国总参谋长。
军衔晋升情况:1930,陆军少将;1936,陆军中将;1941,陆军元帅
3、约翰。斯坦迪什。瑟蒂斯。戈特子爵(1886-1946):1937年-1939年9月3日任帝国总参谋长。
1939年9月3日-1940年5月31日任英国远征军司令。1940年5月-1941年任国民自卫军总监。1941年-1942年任直布罗陀总督。1942年-1944年任马尔他总督。
军衔晋升情况:1943,陆军元帅
4、阿奇博尔德。
珀西瓦尔。韦维尔伯爵(1883。5。5-1950。5。24):1930年任奥尔德肖特军区第六旅旅长。1935年任陆军第2步兵师师长。1937年任巴勒斯坦英军总司令。1938年任英国南方军区司令。
1939年7月任中东英军司令。1941年7月-1943年6月任印度英军总司令。1942年1月4日-1942年2月25日任西南太平洋地区美英荷澳盟军最高司令。1943年6月19日-1947年3月任印度总督。
军衔晋升情况:1934,陆军少将;1938,陆军中将;1940。10。1,陆军上将;1943。1。1,陆军元帅。
5、阿兰。弗朗西斯。布鲁克子爵(1883。7。23-1963。6。17):1939年9月3日-1940年5月30日任英国远征军第2军长。
1940年7月19日-1941年11月任本土防卫部队司令。1941年11月17日-1946年任帝国总参谋长。1942年起兼任参谋长委员会主席。
军衔晋升情况:1935,陆军少将;1938,陆军中将;1944。
1。1任陆军元帅
6、哈罗德。亚历山大伯爵(1891。12。10-1969。6。16):1937任第1步兵师师长。1940年5月31日代理第1军军长。1940年6月任第1军军长。1940年12月任南方军区司令。
1942年3月任驻缅甸英军司令。1942年7月任第1集团军司令。1942年8月15日-1943年1月任英军中东战区总司令。1943年1月任北非战区盟军最高副总司令兼第18集团军群司令。1943年5月任地中海战区盟军最高副总司令兼第15集团军群司令。
1944年12月任地中海战区盟军最高司令。1946-1952年任加拿大总督。军衔晋升情况:1937,陆军少将;1940。12,陆军中将;1942。8,陆军上将;1944。6。4,陆军元帅
7、伯纳德。
劳。蒙哥马利子爵(1887。11。17-1976。3。25):1938年10月任新编第8师师长。1939年8月28日任第3师师长。1940年5月30日任远征军第2军军长。1940年7月21日任第5军军长。
1941年4月27日任第12军军长。1941年11月17日任东南军区司令。1942年8月7日任第8集团军司令。1944年6月6日任盟军第21集团军群司令。1945年任英国占领军总司令。1946年6月-1948年。
9任帝国总参谋长。军衔晋升情况:1938。10,陆军少将;1940。7。23,陆军中将;1942。11。11,陆军上将;1944。9。1,陆军元帅。
8、亨利。梅特兰。威尔逊男爵(1881。
9。5-1964。12。31):1934年-1935年任第6旅旅长。1937年8月-1939年6月任第2师师长。1939年6月-1941年任驻埃及英军司令。1941年任驻希腊英军司令。1941年-1942年任驻叙利亚第9团军司令。
1942年-1943年任驻伊拉克和波斯第10集团军司令。1943年-1944年任英军中东战区总司令。1944年1月-1944年11月任地中海盟军最高司令。1945年-1947年驻华盛顿英军联合参谋团团长。
军衔晋升情况:1935。4,陆军少将;1939。6,陆军中将;1942,陆军上将;
1944。12。29,陆军元帅。
海军:
1、达德利。皮克曼。罗杰斯。庞德爵士(1877。8。29-1943。
10。23): 1936年-1939年7月任地中海舰队司令。1939年7月31日-1943年10月任第一海务大臣。
军衔晋升情况:1936,海军少将;1939。7,海军元帅。
2、查尔斯。
福布斯爵士(1880-1960):1938年-1940年任本土舰队司令。1940年任朴次矛斯海军基地司令。
军衔晋升情况:1940。5,海军元帅。
3、安德鲁。布朗。坎宁安子爵(1883。
1。7-1963。6。12):1939年6月25日任地中海舰队司令。1943年10月16日-1946年任第一海务大臣。
军衔晋升情况:1936。7。22,海军中将;1941。1。3,海军上将;1943。
1。21,海军元帅。
4、约翰。科洛宁。托维男爵(1885。3。7-1971。1。12):1938年8月任地中海舰队驱逐舰队司令。1940年6月任地中海舰队副司令。1940年12月-1943年7月任本土舰队司令。
1943年7月-1946年4月任岬角海军站司令。
军衔晋升情况:1935。8。27,海军少将;1939。5。3,海军中将;1942。10。30,海军上将;1944。10。22,海军元帅。
5、詹姆斯。
弗恩斯。萨默维尔爵士(1882。7。17-1949。5。19):1936年-1938年任中海舰队驱逐舰队司令。1938年7月任东印度海军站司令。1940年-1942年3月任H舰队司令。1942年3月-1944年8月任东方舰队司令。
1944年10月任皇家海军驻华盛顿代表团团长。
军衔晋升情况:1933。10。12,海军少将;1937。9。11,海军中将;1942。4。6,海军上将;1945。5。8,海军元帅。
空军:
1、西里尔。
路易斯。诺顿。纽沃尔男爵(1886。2。15-1963。11。30):1937年-1940年。10任皇家空军参谋长。1941年-1947年任新西兰总督。
军衔晋升情况:1940。10。4,空军元帅。
2、查尔斯。弗雷德里克。阿尔杰农。波特尔子爵(1893。5。21-1971。4。22):1937年任空军部编制局局长。1939年任空军委员会委员。1940年4月-10月任皇家空军轰炸机航空兵司令。
1940年10月-1945年12月任皇家空军参谋长。
军衔晋升情况:1937,空军少将;1939。9,空军中将;1942。4,空军上将;1944。6。1,空军元帅。
3、阿瑟。威廉。特德男爵(1890。
7。11-1967。6。3):1940年12月任中东英国空军副司令。1941年6月任中东英国空军副司令。1943年1月任北非战区盟军空军司令。后改任地中海战区盟军空军司令。1944年1月11日任盟军最高司令部副司令。
军衔晋升情况:1945。9。12,空军元帅。
二战中日本元帅
1 载仁亲王(1865。11。10-1945。5。20)
毕业于法国骑兵学校、陆军大学。1901年11月3日-1904年9月21日任骑兵第2旅团旅团长。
1904年9月21日-1905年12月20日任满洲军总司令部附。1905年12月20日-1906年2月3日任参谋本部附。1906年2月3日-1911年9月6日。任第1师团师团长。1911年9月6日-1912年11月27日任近卫师团师团长。
1912年11月27日起任军事参议官。1923年10月27日任议定官。1931年12月23日-1940年10月3日任参谋本部总长。1940年10月3日任议定官。
军衔晋升情况:1901。11。
3,陆军少将;1906。11。3,陆军中将;1912。11。27,陆军大将;1919。12。12,授予陆军元帅称号。
2 邦彦王(1873。7。23-1929。1。27)
1896年毕业于陆军士官学校第7期。
1902年毕业于陆军大学第16期。1913年8月任近卫步兵第1旅团旅团长。1917年8月6日-1918年8月9日任第15师团师团长;1918年8月9日-1918年11月25日任近卫师团师团长。
1918年11月25日起任军事参议官。
军衔晋升情况:1913。8。31,陆军少将;1917。8。6,陆军中将;1923。8。6,陆军大将;1929。1。27,追授陆军元帅称号。
3 守正王(1874。
3。9-1951。1。1)
1896年毕业于陆军士官学校第7期。1913年8月任第28步兵旅团旅团长。1916年8月任第1旅团旅团长。1917年8月6日-1919年11月25日任第16师团师团长。
1919年11月任军事参议官。
军衔晋升情况:1913。8,陆军少将;1917。8,陆军中将;1923。8。6,陆军大将;1932。8。8,授予陆军元帅称号。 战场军事社区
4 武藤信义(1868。
9。1-1933。7。27)
1892年毕业于陆军士官学校第3期步兵科。1899年以第一名的成绩毕业于陆军大学第13期。1916年任步兵23旅团旅团长。1918年7月24日任参谋本部部附。1919年1月15日-7月25日任参谋本部作战部部长。
1919年7月25日-1921年5月5日任参谋本部总务部部长。1921年5月5日-1922年11月24日任第3师团师团长。1922年11月24日-1925年5月1日任参谋本部次长。1925年5月1日任军事参议官。
1926年3月2日任东京警备府司令。1926年7月28日-1927年8月26日任关东军司令官。1927年8月26日-1932年5月26日任教育总监。1932年5月26日任军事参议官。1932年8月8日-1933年7月27日任关东军司令官。
军衔晋升情况:1916。5。2,陆军少将;1919。7。25,陆军中将;1926。3。2,陆军大将;1933。5。3,授予陆军元帅称号。
5 寺内寿一(1879。8。8-1946。6。12)
1899年毕业于陆军士官学校第11期步兵科。
1909年毕业于陆军大学第21期。1924年2月4日任步兵19旅团旅团长。1926年3月2日到第1师团司令部任职。1927年8月26日任朝鲜军参谋长。1928年8月1日任独立守备队司令。1930年8月1日-1932年1月9日任第5师团师团长。
1932年1月9日-1934年8月1日任第4师团师团长。1934年8月1日—1935年12月2日任台湾军司令官。1935年12月2日任军事参议官。1936年3月9日-1937年2月2日任陆军大臣。
1937年2月9日-1937年8月26日任教育总监。1937年8月31日-1938年12月9日任华北方面军司令官。1938年12月9日任军事参议官。1941年11月6日-1945年9月12日任南方军总司令官。
1946年6月12日在新加坡病亡。
军衔晋升情况:1924。2。4,陆军少将;1929。8。1,陆军中将;1935。10。30,陆军大将;1943。6。21,授予陆军元帅称号。
6 杉山元(1880。
1。1-1945。9。23)
1900年毕业于陆军士官学校第12期航空兵科。1910年毕业于陆军大学22期。1925年5月1日任参谋本部航空兵补给部部长。1926年12月1日任航空兵本部部附。
1928年8月10日-1930年8月1日任陆军省军务局局长。1930年8月1日-1932年2月29日任陆军省次官。1932年2月29日-1933年3月18日任第12师团师团长。1933年3月18日-1934年8月1日任航空本部部长。
1934年8月1日-1936年3月23日任参谋本部次长兼陆军大学校长。1936年3月23日任参谋本部部附。1936年8月1日-1937年2月9日任教育总监。1937年2月9日-1938年6月3日任陆军大臣。
1938年12月9日-1939年9月12日任华北方面军司令。1939年9月12日任军事参议官。1940年10月3日-1944年2月21日任参谋本部总长。1944年7月18日-1944年11月22日任教育总监。
1944年7月22日-1945年4月7日任陆军大臣。1945年4月7日-1945年9月任第一总军总司令官。1945年9月23日自杀。
军衔晋升情况:1925。5。1,陆军少将;1930。8。
1,陆军中将;1936。11。2,陆军大将;1943。6。21,授予陆军元帅称号。
7 畑俊六(1879。7。26-1962。5。10)
1900年毕业于陆军士官学校第12期炮兵科。1910年以第一名的成绩毕业于陆军大学22期。
1926年任野战重炮第4旅团旅团长。1927年7月26日-1928年8月10日任参谋本部第四部部长1928年8月10日-1931年8月1日任参谋本部作战部部长。1931年8月1日-1933年8月1日任炮兵监。
1933年8月1日-1935年12月2日任第14师团师团长。1935年12月2日-1936年8月1日任航空本部部长。1936年8月1日-1937年8月2日任台湾军司令。1937年8月26日-1938年2月14日任华中方面军司令。
1938年2月14日-1938年12月15日任教育总监。1938年12月15日任军事参议官。1939年5月25日-1939年8月30日任天皇侍从武官长。1939年8月30日-1940年7月22日任陆军大臣。
1941年3月1日-1944年11月22日任中国派遣军司令官。1944年11月22日-1945年4月7日任教育总监。1945年4月7日-1945年9月任第二总军总司令。战后被远东国际军事法庭定为甲级战犯,判处无期徒刑。
军衔晋升情况:1926。3。2,陆军少将;1931。8。1,陆军中将;1937。11。1,陆军大将;1944。6。2,授予陆军元帅称号。
8 博恭王(1875。10。16-1946。8。
16)
1895年毕业于德国海军大学。1913年8月18日-1914年8月18日任横须贺镇守府舰队司令官。1914年8月18日-1915年12月13日任海军大学校长。1915年12月13日-1916年12月1日任第2战队司令官。
1916年12月1日任将官会议议员。1919年12月1日-1920年12月1日任第2舰队司令官。1920年12月1日任军事参议官。1923年10月27日任议定官。1924年2月5日-1925年4月15日任佐世保镇守府司令官。
1925年4月15日任军事参议官。1932年2月2日-1941年4月9日任军令部总长。
军衔晋升情况:1913。8。18,海军少将;1916。12。1,海军中将;1922。12。1,大将;1932。
5。27,授予海军元帅称号。
9 永野修身(1880。6。15-1947。1。5)
1900年毕业于江田岛海军兵学校第28期。1911年毕业于海军大学第8期。1920年12月1日-1923年11月10日任驻美国大使馆附武官。
1924年2月5日-1924年12月1日任军令部第三部部长。1924年12月1日-1925年4月20日任第三战队司令官。1925年4月20日-1926年8月20日任第一遣外舰队司令官。1926年8月20日在军令部任职。
1927年2月1日-1928年1月15日任练习舰队司令官。1928年1月15日起在军令部任职。1928年12月10日-1930年6月10日任海军兵学校校长。1930年6月10日-1931年10月10日任军令部次长。
后任日内瓦裁军会议全权代表。1933年11月15日-1934年11月15日任横须贺镇守府司令官。1934年11月5日起先后军事参仪官、横滨海区司令官、伦敦裁军会议首席代表。1936年3月9日-1937年2月2日任海军大臣。
1937年2月2日-1937年12月1日任联合舰队司令官兼第一舰队司令官。1937年12月1日起任军事参议官。1941年4月9日-1944年2月21日任军令部总长。战后被远东国际军事法庭定为甲级战犯,1947年1月5日受审期间病亡。
[ 转自铁血社区 ]
军衔晋升情况:1923。12。1,海军少将;1927。12。1,海军中将;1934。3。1,海军大将;1943。6。21,授予海军元帅称号。
10 山本五十六(1884。
4。4-1943。4。18)
1904年毕业于江田岛海军兵学校第32期。1916年毕业于海军大学14期。1929年10月8日,军令部任职。1930年12月1日-1933年10月3日任航空本部技术部部长。
1933年10月3日-1934年6月1日任第一航空战队司令官。1934年6月1日-1934年9月7日在军令部、海军省任职。1935年12月2日-1936年12月1日任海军航空本部部长1936年12月1日-1939年8月30日任海军省次官,1938年4月25日-1938年11月15日兼任海军航空部本部长。
1939年8月30日-1943年4月18日任联合舰队司令官。1939年8月30日-1941年8月11日兼第一舰队司令官。1943年4月18日飞机被美军击落身亡。
军衔晋升情况:1929。11。
30,海军少将;1934。11。15,海军中将;1940。11。15,海军大将;1943。4。18追授海军元帅称号。
11 古贺峰一(1885。9。25-1944。3。31)
1906年毕业于江田岛海军兵学校34期。
1917年毕业于海军大学15期。1932年12月1日-1933年9月1日任军令部第三部部长。1933年9月15日-1935年11月15日任军令部第二部部长。1935年11月15日-1936年12月1日任第七战队司令官。
1936年12月1日-1937年12月1日任练习舰队司令官。1937年12月1日-1939年10月21日任军令部次长。1939年10月21日-1941年9月1日任第二舰队司令。1941年9月1日-1942年11月10日任中国方面舰队司令官。
1942年11月10日-1943年4月21日任横须贺镇守府司令官。1943年4月21日-1944年3月31日任联合舰队司令官。1944年3月31日飞机失事身亡。
军衔晋升情况:1932。12。
1,海军少将;1936。12。1,海军中将;1942。5。1,海军大将;1944。3。31,追授海军元帅称号。
。收起