嘉实基金的投资总监是谁?1。嘉实
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
王忠民先生,董事长,大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中诚信托投资有限责任公司党委书记、董事长。
王少华先生,董事,大学本科,高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在中诚信托投资有限责任公司工作,现任中诚信托投资有限责任公司总裁。
余杰先生,董事,中共党员,经济学硕士,经济师。1990年9月至1991年12月,历任海南...全部
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
王忠民先生,董事长,大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中诚信托投资有限责任公司党委书记、董事长。
王少华先生,董事,大学本科,高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在中诚信托投资有限责任公司工作,现任中诚信托投资有限责任公司总裁。
余杰先生,董事,中共党员,经济学硕士,经济师。1990年9月至1991年12月,历任海南港澳国际信托投资公司证券营业部经理、证券部经理。1992年1月至1997年9月于海南国际租赁有限公司任董事、副总经理。
1997年至今任职于北京证券有限责任公司,历任公司总经理助理兼研究发展部总经理、投资银行部总经理、公司副总经理。
赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。1987年7月至1990年9月在天津通信广播公司电视设计所任助理工程师。
1992年12月至1993年6月在外经贸部中国仪器进出口总公司任经济师。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息处长。1994年8月至1995年5月在天津纺织原材料交易所任总裁、法定代表人。
1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪有限公司任副总经理兼上海营业部总经理。1998年6月至1998年9月在北京证券有限公司任基金部总经理助理、阜成路营业部总经理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理。
2000年10月至今在嘉实基金管理有限公司任总经理。
金立佐先生,独立董事,英国牛津大学博士。1982-1983年在北京大学经济系国民经济管理教研室任教,1983-1988年国在家经济体制改革委员会工作,1993-1995年在英国洛希尔商人银行公司融资部和美国摩根士丹利(亚洲)投资银行部工作,1995-1999年在中和信达投资顾问有限公司工作,1999年至今在中和应泰管理顾问有限公司就职。
主要的社会职务有中远航运股份有限公司独立董事,国旅联合股份有限公司、航天晨光股份有限公司独立董事,上海法律与经济研究所学术与管理委员会委员兼理事长,中国信达资产管理公司专家委员会委员和宏源证券股份有限公司独立董事。
贺强先生,独立董事,大学本科。1982年至今在中央财经大学工作,现为教授,1994年至今任中央财经大学证券期货研究所所长。
汤欣先生,独立董事,法学博士。1998 年至2000 年任北京大学法学院博士后研究人员、授课教师,1999年至2000年任中国证监会《上市公司收购暂行规定(草案)》起草小组成员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。
现任清华大学法学院副教授。
陈凯源先生,监事,高级经济师。曾任海南建龙房地产开发公司总经理,南方证券海口营业部总经理。现任中煤信托投资有限责任公司自有资产管理部总经理。
朱成刚先生,监事。
中国政法大学法学硕士。1998年7月至2002年1月,就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部;2002年1月至今,就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。
兰宝石先生,监事,硕士研究生。
1985至1987年任天津汉沽区供销社土产公司业务负责人;1987至1989年间任天津龙门大厦华川商场总经理;1989至1992年间任北京华川公司华川经营部总经理;1989至1992年任北京爱织服装公司总经理;1994至1995年农业部北京聚沙实业公司商贸部副总经理;1995至1998年天津商业银行融盛支行行长助理;1999年至今天津新纪元风险投资公司总经理;2003年至今任海泰生物科技发展有限公司总经理、北京大学国家高新技术开发区发展战略研究院院长助理和天津创业投资协会副理事长。
窦玉明先生,副总经理,硕士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信国际合作公司金融小组工作。1995年6月至2000年2月任深圳君安证券公司投资经理。2000年2月至2000年10月任大成基金管理公司基金经理助理。
2000年10月至今任职于嘉实基金管理公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。
1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时投资基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司,历任督察长和公司副总经理。
李道滨先生,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
张峰先生,督察长,中共党员、硕士。1987年7月至1988年8月在原国家经委技术经济研究所工作。1988年9月至1999年3月,在国家计委工作,先后任职于政策研究室、财政金融司、经济政策协调司。
1999年3月至2001年7月任嘉实基金管理公司研究部副总监、市场部总监。2001年7月至2002年4月任香港中保集团资产管理公司助理总经理。2002年4月至今任嘉实基金管理公司督察长。
2、本系列基金基金经理
本系列基金包含三只基金,由两名基金经理和一名基金经理助理组成基金经理小组,共同管理本系列基金。
基金经理小组成员简介如下:
邵健先生,基金经理,经济学硕士。8年证券从业经历。曾任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。
2003年7月进入嘉实基金管理有限公司投资部工作。
田晶女士,基金经理,美国纽约市立大学布鲁克商学院工商管理学硕士(MBA)。8年证券从业经历。曾任职于美国花旗集团资产管理公司,美国信安资产管理公司,任基金经理,从事日本及亚太地区的股票市场投资。
2002年12月加入嘉实基金管理有限公司,任研究部副总监。
林勇先生,基金经理助理,MBA。7年证券投资经验。曾就职于中国人民银行,招商银行资金交易中心,任投资主管。2004年4月进入嘉实基金管理有限公司投资部工作。
3、本系列采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、公司副总经理兼投资总监窦玉明先生,公司总经理助理兼养老金投资部总监戴京焦女士,首席策略分析师徐轶先生,研究总监赵军先生,资深基金经理孙林先生、刘熹先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
。收起